Gedung Sekolah SMP N9 TANJUNGBALAI

Mencerdaskan Siswa/i Dengan Mengutamakan Akhlaq Serta Penguasaan Teknologi Informasi Dalam Nuansa Dedikasi Disipin yang Tinggi :

Photobucket

Senin, 12 September 2011

Mengingat Hitungan Dengan Tehnik Menghitung


math_6 COBA uji kemampuan kamu dalam menghitung perkalian. Bagaimana kamu melakukannya? Dengan menghapal? Berapa 8x7, 2x4, atau 9x5? Masih mudah ya? Lalu bagaimana cara menghitung 13 x 28, atau 29 x 16 ?. Tentu di sekolah kamu sudah belajar cara menghitungnya. Namun pernahkan kamu tau aad cara “lain” yang mungkin lebih “mudah” untuk menghitungnya? Beginilah caranya.
Cara ini biasanya dikenal dengan cara Mesir, barangkali karena orang-orang mesir banyak menggunakan cara ini.
Mari kita ambil contoh 14 x 32, beginilah langkah-langkahnya :
  • IMG_0038Mula-mula pisahkan angka “14” dan “32” dalam dua kolom terpisah







  • IMG_0040Di bagian kolom “14” tulisakan berturut angka yang selalu berlipat 2, dimulai dari 1, yaitu 1,2,4,8,16.. dan seterusnya, hingga “mendekati” angka “14” tadi.






  • IMG_0041
  • Di bagian kolom “32” lakukan hal yang sama seperti pada kolom “14” namun dimulai dari angka “32”, yaitu 32, 64, 128, 256.






  • IMG_0042Selanjutnya kembali ke kolom “14”, tandai angka-angka mana saja dalam kolom ini yang jumlahnya “14” , yaitu 2,4 8 (karena 2+4+8 = 14 kan?)






  • IMG_0043Nah, lihat kolom “32” di sebelahnya, jumlahkan angka-angka yang segaris dengan angka yang kamu tandai di kolom “14” lalu jumlahkan, yaitu 64 + 128 + 256 = 448.
  • Selesai deh, kamu sudah mendapatkan tuh hasil perkalian 14 x 32, yaitu 448.

Oh ya, yang diatas itu hanya sebagai contoh, kamu juga bisa "membalik" posisi menjadi 32 x 14, semua hasilnya sama saja koq (coba deh)
Bagaimana, lebih mudah atau lebih susah? Kamu bisa mencoba perkalian berikut 17 x 36, 45 x 22, atau bahkan 127 x 34. Coba deh  diskusikan bersama teman dan guru kamu ya.***
(dari berbagai sumber)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...